序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京天瀛投资有限公司 | 48.99997% | 3458.82万美元 |
2 | 深圳市泰诚投资****展有限公司 | 31.87502% | 2250.0万美元 |
3 | 胜记仓(集团)有限公司 | 19.12501% | 1350.0万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
倪尔邦
|
|
2 |
谭喜建
|
|
3 |
郭钧豪
|
|
4 |
田如林
|
|
5 |
吴炜彬
|
|
6 |
吴燕璇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-23 | 董事备案 |
邵现一 [退出]张伟 [退出]苑志海 [退出]信宝河 [退出]谭喜建
|
谭喜建吴炜彬 [新增]郭钧豪 [新增]倪尔邦 [新增]田如林 [新增]
|
2 | 2020-09-23 | 法定代表人变更 |
张伟
|
倪尔邦
|
3 | 2015-12-28 | 财务负责人 |
|
刘彩侠
|
4 | 2015-09-22 | 董事备案 |
信宝河张伟谭喜建李庆武 [退出]苑志海
|
苑志海邵现一 [新增]信宝河谭喜建张伟
|
5 | 2015-02-09 | 董事备案 |
李庆武谭喜建信宝河张伟于国疆 [退出]
|
张伟李庆武信宝河苑志海 [新增]谭喜建
|
6 | 2015-02-09 | 经营范围变更 |
现代物流业相关的设施建设、经营。(法律法规限制、禁止类不得经营,需经许可的,凭许可证经营。)
|
现代物流业相关的设施建设、经营;进出口业务(不含分销业务);仓储服务(易燃易爆危险品除外);自有房屋及仓储设施的租赁。(法律法规限制、禁止类不得经营,需经许可的,凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2014-05-12 | 董事备案 |
于国疆李庆武信宝河张云计 [退出]张伟
|
于国疆张伟信宝河李庆武谭喜建 [新增]
|
8 | 2014-05-12 | 经理备案 |
于国疆 [退出]
|
谭喜建 [新增]
|
9 | 2014-04-01 | 经理备案 |
李伟军 [退出]
|
于国疆 [新增]
|
10 | 2014-04-01 | 董事备案 |
信宝河张伟李庆武
|
李庆武张云计 [新增]信宝河于国疆 [新增]张伟
|