序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丹麦朗格斯特控股集团有限公司 | 100% | 12000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
LWANA DONIA QUARRELL
|
|
2 |
Alan Lawlor
|
|
3 |
Ian McAuliffe
|
|
4 |
MC GIVERN TERENCE SARSFIELD
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
朗格斯特绿色科技(中国)有限公司哈尔滨分公司
|
康健 | 2011-08-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-08 | 投资者名称(姓名)变更 |
丹麦朗格斯特控股集团有限公司
|
LOGSTOR Denmark Holding ApS
|
2 | 2022-06-08 | 章程修正案备案 |
无
|
2022-06-08 章程修正案
|
3 | 2022-06-08 | 监事备案 |
Kim Kirk Christensen [退出]
|
MC GIVERN TERENCE SARSFIELD [新增]
|
4 | 2022-01-20 | 联络员备案 |
于艳双 *** 备案手机:***
|
董从茹 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-10-12 | 法定代表人变更 |
Henning Bejer Beck
|
LWANA DONIA QUARRELL
|
6 | 2021-10-12 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-10-12章程备案 章程修正案
|
7 | 2021-10-12 | 董事备案 |
Alan LawlorIan McAuliffeHenning Bejer Beck [退出]
|
Ian McAuliffeAlan LawlorLWANA DONIA QUARRELL [新增]
|
8 | 2021-07-09 | 董事备案 |
Kristian Halddrup Overgaard [退出]Line Moenster [退出]Henning Bejer Beck
|
Alan Lawlor [新增]Ian McAuliffe [新增]Henning Bejer Beck
|
9 | 2021-06-02 | 监事备案 |
毕兴 [退出]
|
Kim Kirk Christensen [新增]
|
10 | 2020-11-16 | 联络员备案 |
姚艳敏 *** 备案手机:***
|
于艳双 *** 备案手机:***
|