序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵丽红 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
柏振江
|
|
2 |
赵丽红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-04 | 法定代表人变更 |
黄淑琴
|
柏振江
|
2 | 2018-02-06 | 经营范围变更 |
教育咨询、组织文化技术交流活动、文化艺术交流策划、文化咨询、翻译服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
教育咨询、组织文化技术交流活动、文化艺术交流策划、文化咨询、翻译服务;销售:教学教具、文化用品、办公用品、教学设备、办公设备、体育用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-03-06 | 经营范围变更 |
企业管理,企业管理咨询,商务信息咨询,会议会展服务,组织文化艺术交流活动(不含演出),文化艺术交流策划,文化咨询,市场营销策划,翻译服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
教育咨询、组织文化技术交流活动、文化艺术交流策划、文化咨询、翻译服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-03-06 | 名称变更 |
三河市博瑞企业管理有限公司
|
三河市博瑞教育咨询有限公司
|
5 | 2017-01-01 | 法定代表人变更 |
赵丽红
|
黄淑琴
|