序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王琦 | 51% | 40.8万人民币 |
2 | 陆明 | 49% | 39.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王琦
|
|
2 |
陆明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-23 | 经营期限 |
2003年4月21日 至 2021年4月20日
|
2003年4月21日 至 长期
|
2 | 2011-11-08 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,王琦,60.0,***,武嵬,20.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,陆明,39.2( - 34.66667% ),***,王琦,40.8
|
3 | 2011-05-18 | 经营期限 |
2003-04-21,2011-04-18
|
2003-04-21,2021-04-20
|
4 | 2008-05-04 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,武文同,60.0,***,武嵬,20.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,王琦,60.0,***,武嵬,20.0
|
5 | 2008-05-04 | 法定代表人变更 |
武文同
|
王琦
|