序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 香河恒康房地产开****有限公司 | 100% | 55000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李林
|
|
2 |
郑红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-09 | 财务负责人 |
孙朗 ***
|
于亚男 ***
|
2 | 2017-09-26 | 投资人(股权)变更 |
博泰(香河)健康产业****展有限公司 出资 55000万人民币; [退出]
|
香河恒康房地产开****有限公司 出资 55000万人民币; [新增]
|
3 | 2017-09-05 | 投资人(股权)变更 |
香河恒康房地产开****有限公司 出资 55000万人民币; [退出]
|
博泰(香河)健康产业****展有限公司 出资 55000万人民币; [新增]
|
4 | 2016-04-25 | 财务负责人 |
|
孙朗
|
5 | 2016-04-25 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
郑红 备案手机:*****
|
6 | 2016-04-25 | 住所变更 |
香河县渠口镇渠口村
|
香河县渠口镇爱晚大道59号
|
7 | 2015-03-17 | 经营范围变更 |
项目投资与投资管理;在合法取得使用权的土地上从事房地产开****经营;建筑工程施工;建材销售;园林绿化工程施工;建筑设备租赁。
|
房地产开****与经营,房屋及配套设施出租;销售五金电料、建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
8 | 2015-03-17 | 名称变更 |
香河双恒实业有限公司
|
香河双恒房地产开****有限公司
|
9 | 2014-07-09 | 投资人(股权)变更 |
力鸿投资有限公司; [退出]
|
香河恒康房地产开****有限公司; [新增]
|