序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王景龙 | 100% | 2700.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛秀艳
|
|
2 |
温树军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-26 | 经营范围变更 |
电力安装工程,市政工程,亮化工程的设计及施工,监控设备安装工程,土石方工程施工;线路设备带维护,机械设备租赁,建筑工程劳务分包;销售五金电料、电子产品、机电设备通讯器材(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
电力安装工程,市政工程,亮化工程的设计及施工,监控设备安装工程,土石方工程施工;线路设备带维护,机械设备租赁、电气检测设备租赁;建筑工程劳务分包;销售五金电料、电子产品、机电设备、通讯器材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
2 | 2020-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈玉昆 [退出]
|
温树军 [新增]
|
3 | 2020-04-16 | 法定代表人变更 |
王景龙
|
薛秀艳
|
4 | 2018-12-29 | 联络员备案 |
刘俊清 *** 备案手机:***
|
王景龙 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-12-29 | 法定代表人变更 |
王淑敏
|
王景龙
|
6 | 2018-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王淑敏 [退出]
|
王景龙 [新增]
|
7 | 2018-12-29 | 财务负责人 |
王淑敏 ***
|
王景龙 ***
|
8 | 2018-12-29 | 投资人(股权)变更 |
王淑敏 出资 2700万人民币; [退出]
|
王景龙 出资 2700万人民币; [新增]
|
9 | 2018-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邳国芳 [退出]
|
陈玉昆 [新增]
|