序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中信国安城市****展控股有限公司 | 100% | 36000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王永峰
|
|
2 |
武少博
|
|
3 |
麻胜敏
|
|
4 |
李岩
|
|
5 |
秦婕
|
|
6 |
高颖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-02 | 名称变更 |
中信国安第一城投资控股有限公司
|
国安第一城(河北)投资控股有限公司
|
2 | 2020-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
武少博姜玉明 [退出]穆飞 [退出]李晓生 [退出]吴建军 [退出]
|
王永峰 [新增]秦婕 [新增]李岩 [新增]武少博麻胜敏 [新增]
|
3 | 2020-04-24 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2020-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
穆飞 [退出]
|
武少博 [新增]
|
5 | 2020-04-24 | 法定代表人变更 |
姜玉明
|
王永峰
|
6 | 2018-04-02 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
中信国安科技控股有限公司;
|
中信国安城市****展控股有限公司; [名称变更]
|
7 | 2017-11-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜玉明房崐 [退出]李晓生贾壮苗 [退出]
|
吴建军 [新增]姜玉明穆飞 [新增]李晓生武少博 [新增]
|
8 | 2017-11-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜玉明 [退出]张向群 [退出]张先和 [退出]周子顺 [退出]马建 [退出]郭敬跃 [退出]
|
穆飞 [新增]
|
9 | 2017-11-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
石春明 [退出]
|
高颖 [新增]
|
10 | 2017-11-21 | 联络员备案 |
陈哲 备案手机:*****
|
陈明非 备案手机:*****
|