序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹振民 | 86.53846% | 45.0万人民币 |
2 | 裴泽民 | 13.46154% | 7.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹振民
|
|
2 |
程红侠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨岩 [退出]
|
程红侠 [新增]
|
2 | 2020-05-14 | 经营期限 |
2000年4月13日 至 2020年4月12日
|
2000年4月13日 至 长期
|
3 | 2015-04-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
裴泽民 [退出]
|
杨岩 [新增]
|
4 | 2015-04-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹亚山 [退出]
|
曹振民 [新增]
|
5 | 2015-04-23 | 董事备案 |
曹亚山 [退出]
|
曹振民 [新增]
|
6 | 2015-04-23 | 投资人(股权)变更 |
裴泽民;曹亚山; [退出]
|
裴泽民;曹振民; [新增]
|
7 | 2015-04-23 | 监事备案 |
裴泽民 [退出]
|
杨岩 [新增]
|
8 | 2015-04-23 | 经理备案 |
曹亚山 [退出]
|
曹振民 [新增]
|
9 | 2010-05-06 | 经营期限 |
2000-04-13,2010-04-12
|
2000-04-13,2020-04-12
|
10 | 2004-03-09 | 地址变更 |
香河县安平开****区
|
香河经济技术开****区
|