序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 廊坊市九邦投资合伙企业(有限合伙) | 95% | 950.0万人民币 |
2 | 陈树岭 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈树岭
|
|
2 |
姜迪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-29 | 联络员备案 |
陈盼 *** 备案手机:***
|
陈树岭 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-05-29 | 法定代表人变更 |
陈盼
|
陈树岭
|
3 | 2020-05-29 | 投资人(股权)变更 |
廊坊市九邦投资合伙企业(有限合伙) 出资 950万人民币;陈盼 出资 50万人民币; [退出]
|
廊坊市九邦投资合伙企业(有限合伙) 出资 950万人民币;陈树岭 出资 50万人民币; [新增]
|
4 | 2020-05-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜禹 [退出]
|
姜迪 [新增]
|
5 | 2017-07-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈进 [退出]
|
姜禹 [新增]
|
6 | 2017-07-11 | 监事备案 |
陈进 [退出]
|
姜禹 [新增]
|
7 | 2017-06-02 | 投资人(股权)变更 |
廊坊市九邦投资合伙企业(有限合伙) 出资 950万人民币;姜涛 出资 50万人民币; [退出]
|
廊坊市九邦投资合伙企业(有限合伙) 出资 950万人民币;陈盼 出资 50万人民币; [新增]
|
8 | 2017-06-02 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
陈盼 备案手机:*****
|
9 | 2017-06-02 | 财务负责人 |
|
高缨虹
|
10 | 2016-06-22 | 法定代表人变更 |
姜涛
|
陈盼
|