序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 辛英子 | 100% | 60.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
辛英子
|
|
2 |
辛义波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-29 | 财务负责人 |
陈国辉 ***
|
范少强 ***
|
2 | 2022-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈国英 [退出]
|
辛义波 [新增]
|
3 | 2022-03-29 | 经营范围变更 |
餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
餐饮服务;销售:酒、水、食品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
4 | 2022-03-29 | 投资人(股权)变更 |
王玉范 出资 60万人民币; [退出]
|
辛英子 出资 60.000000万人民币; [新增]
|
5 | 2022-03-29 | 章程备案 |
无
|
2022-03-23变更股权、增加经营范围
|
6 | 2022-03-29 | 法定代表人变更 |
王玉范
|
辛英子
|
7 | 2022-03-29 | 联络员备案 |
王玉范 *** 备案手机:***
|
辛英子 *** 备案手机:***
|
8 | 2022-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王玉范 [退出]
|
辛英子 [新增]
|
9 | 2022-01-10 | 章程备案 |
无
|
2022-01-07变更法人
|
10 | 2022-01-10 | 联络员备案 |
曾磊 *** 备案手机:***
|
王玉范 *** 备案手机:***
|