序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马宝艳 | 60% | 1.8万人民币 |
2 | 杨玉梅 | 40% | 1.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马宝艳
|
|
2 |
杨玉梅
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
廊坊市和谐餐饮有限公司幸福城分公司
|
马宝艳 | 2019-02-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡方方 [退出]
|
马宝艳 [新增]
|
2 | 2018-12-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王勇 [退出]
|
杨玉梅 [新增]
|
3 | 2018-12-11 | 投资人(股权)变更 |
胡方方 出资 3万人民币; [退出]
|
马宝艳 出资 1.8万人民币; [新增]杨玉梅 出资 1.2万人民币; [新增]
|
4 | 2018-12-11 | 联络员备案 |
胡方方 *** 备案手机:***
|
马宝艳 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-12-11 | 经营期限 |
2016年7月4日 至 2046年7月3日
|
2016年7月4日 至 长期
|
6 | 2018-12-11 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2018-12-11 | 财务负责人 |
石玉立 ***
|
韩炳南 ***
|
8 | 2018-12-11 | 法定代表人变更 |
胡方方
|
马宝艳
|
9 | 2016-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡方方 [退出]
|
王勇 [新增]
|
10 | 2016-07-27 | 法定代表人变更 |
吴佳明
|
胡方方
|