序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄乔 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄乔
|
|
2 |
洪恩博
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-02 | 注册资本变更 |
300万人民币
|
1000.000000万人民币( + 233.33333% )
|
2 | 2021-08-02 | 投资人(股权)变更 |
黄乔 出资 300万人民币;
|
黄乔 出资 1000( + 233.33333% )万人民币;
|
3 | 2021-08-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-08-02章程修正案
|
4 | 2020-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
黄乔
|
5 | 2020-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
洪恩博
|
洪恩博
|
6 | 2020-06-28 | 章程备案 |
无
|
2020-06-17股东变更
|
7 | 2020-06-28 | 投资人(股权)变更 |
黄乔 出资 88.86万人民币;赵云华 出资 88.86万人民币; [退出]洪恩博 出资 70.38万人民币; [退出]刘小霞 出资 51.9万人民币; [退出]
|
黄乔 出资 300( + 237.60972% )万人民币;
|
8 | 2020-06-28 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2017-08-08 | 住所变更 |
河北省廊坊市固安县东湾乡毕庄村
|
河北省廊坊市固安县工业园区南区中小企业路南、财通路东侧
|
10 | 2017-08-08 | 财务负责人 |
陈伊玲
|
陈伊玲
|