序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李志勇 | 93.75% | 468.75万人民币 |
2 | 张秋云 | 6.25% | 31.25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张秋云
|
|
2 |
李志勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李志勇 [退出]
|
张秋云 [新增]
|
2 | 2017-12-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张秋云 [退出]
|
李志勇 [新增]
|
3 | 2017-12-25 | 董事备案 |
李志勇 [退出]
|
张秋云 [新增]
|
4 | 2017-12-25 | 监事备案 |
张秋云 [退出]
|
李志勇 [新增]
|
5 | 2017-12-25 | 法定代表人变更 |
李志勇
|
张秋云
|
6 | 2015-09-22 | 投资人(股权)变更 |
舒清山 出资 30万; [退出]刘海英 出资 2万; [退出]
|
李志勇 出资 468.75万人民币; [新增]张秋云 出资 31.25万人民币; [新增]
|
7 | 2015-09-22 | 注册资本(金)变更 |
32万人民币
|
500.0000万人民币( + 1462.5% )
|
8 | 2015-09-22 | 法定代表人变更 |
舒清山
|
李志勇
|
9 | 2012-06-19 | 地址变更 |
三河市燕郊开****区盛屯村北
|
三河市泃阳镇西关村
|
10 | 2008-07-18 | 地址变更 |
三河市燕郊开****区行宫东大街祥馨小区
|
三河市燕郊开****区盛屯村北
|