序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李洪伟 | 23万人民币 | |
2 | 孙长青 | 24万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙长青
|
|
2 |
李洪伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-30 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
52.000000万人民币( + 4% )
|
2 | 2019-08-30 | 投资人(股权)变更 |
孙长青 出资 25万人民币;李洪伟 出资 25万人民币;
|
孙长青 出资 26( + 4% )万人民币;李洪伟 出资 26( + 4% )万人民币;
|
3 | 2019-08-30 | 地址变更 |
廊坊市广阳区金光道7号
|
廊坊市广阳区金元小区15-2-302(限办公)
|
4 | 2018-06-06 | 经营范围变更 |
信息技术咨询、设计、服务;软件开****;网络工程;平面设计制作 ;销售:电脑及耗材配件、办公用品、电子产品,通信设备;电子产品维修;翻译服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
信息技术咨询、服务;软件开****;网络工程;平面设计制作 ;销售:电脑及耗材配件、办公用品、电子产品,通信设备;电子产品维修;翻译服务;教育信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2018-06-06 | 法定代表人变更 |
李洪伟
|
孙长青
|
6 | 2018-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李洪伟 [退出]
|
孙长青 [新增]
|
7 | 2018-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙长青 [退出]
|
李洪伟 [新增]
|
8 | 2016-07-29 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
朱文**** 备案手机:*****
|
9 | 2016-07-29 | 财务负责人 |
|
丛世凯
|
10 | 2015-06-16 | 注册资本(金)变更 |
3万人民币
|
50.0000万人民币( + 1566.66667% )
|