序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 雷万富 | 85% | 1700万人民币 |
2 | 孙万珍 | 15% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙万珍
|
|
2 |
雷海成
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
三河市鼎富水泥制品有限公司大同市云州区分公司
|
雷海成 | 2013-11-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-22 | 法定代表人变更 |
李少增
|
孙万珍
|
2 | 2022-01-19 | 法定代表人变更 |
孙万珍
|
李少增
|
3 | 2021-11-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王珊 [退出]
|
雷海成 [新增]
|
4 | 2020-11-06 | 法定代表人变更 |
雷海成
|
孙万珍
|
5 | 2020-09-29 | 法定代表人变更 |
孙万珍
|
雷海成
|
6 | 2020-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
王珊
|
7 | 2016-05-05 | 注册资本(金)变更 |
200万人民币
|
2000.0000万人民币( + 900% )
|
8 | 2016-05-05 | 出资方式变更 |
雷万富 货币100万人民币;雷万富 货币70万人民币;
|
孙万珍 货币300万;雷万富 货币100.0000万人民币;雷万富 货币1530万;雷万富 货币70.0000万人民币;
|
9 | 2016-05-05 | 股东(****起人)认缴出资额 |
孙万珍 出资 30万人民币;雷万富 出资 170万人民币;
|
孙万珍 出资 300万人民币;雷万富 出资 1700.0000万人民币;
|
10 | 2016-05-05 | 投资人(股权)变更 |
雷万富;孙万珍;
|
雷万富;孙万珍;
|