序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京佰泽清研教育科技有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘磊
|
|
2 |
李立民
|
|
3 |
于洋
|
|
4 |
姚乐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-17 | 财务负责人 |
庞士林 ***
|
徐燕 ***
|
2 | 2019-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘磊朱峰 [退出]李立民
|
李立民于洋 [新增]刘磊
|
3 | 2019-07-17 | 法定代表人变更 |
朱峰
|
刘磊
|
4 | 2019-07-17 | 联络员备案 |
冯志丹 *** 备案手机:***
|
徐燕 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-07-17 | 投资人(股权)变更 |
佰泽集团有限公司 出资 1000万人民币; [退出]
|
北京佰泽清研教育科技有限公司 出资 1000万人民币; [新增]
|
6 | 2019-07-17 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
佰泽集团有限公司; [退出]
|
北京佰泽清研教育科技有限公司; [新增]
|
7 | 2019-07-17 | 章程备案 |
无
|
2019-06-29章程备案
|
8 | 2018-08-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-08-20章程修正案备案
|
9 | 2018-08-23 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
鼎航兰馨医院管理有限公司;
|
佰泽集团有限公司; [名称变更]
|
10 | 2018-04-26 | 法定代表人变更 |
余丽
|
朱峰
|