序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-20 | 负责人变更 |
王亚军 [退出]
|
赵曾进 [新增]
|
2 | 2019-03-08 | 负责人变更 |
苏博 [退出]
|
王亚军 [新增]
|
3 | 2017-08-09 | 负责人变更 |
王斌 [退出]
|
苏博 [新增]
|
4 | 2016-05-10 | 负责人变更 |
吴雷 [退出]
|
王斌 [新增]
|
5 | 2016-02-24 | 联络员备案 |
龚志杰 备案手机:*****
|
姜浩 备案手机:*****
|
6 | 2016-02-24 | 财务负责人 |
无
|
姜浩
|