序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-28 | 负责人变更 |
张雪 [退出]
|
李知萌 [新增]
|
2 | 2020-11-12 | 财务负责人 |
罗茜 ***
|
王卓 ***
|
3 | 2020-11-12 | 联络员备案 |
高占雷 *** 备案手机:***
|
任雪晴 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-11-12 | 负责人变更 |
刘玉洁 [退出]
|
张雪 [新增]
|
5 | 2019-04-10 | 负责人变更 |
滕浩 [退出]
|
刘玉洁 [新增]
|
6 | 2017-12-26 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放个人、小微企业贷款;并依托自助机具提供小额现金存取业务;办理国内外结算,账务查询业务;办理开户业务;从事银行卡业务;销售理财产品业务;代理收付款项;办理电子银行业务;经中国银监会批准并经上级行授权的其他业务(以上经营范围不办理人工现金业务和单户授信余额不超过500万元)*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
吸收公众存款;****放个人、小微企业贷款;并依托自助机具提供小额现金存取业务;办理国内外结算,账务查询业务;办理开户业务;从事银行卡业务;销售理财产品业务;代理收付款项;办理电子银行业务;经中国银监会批准并经上级行授权的其他业务(以上经营范围不办理人工现金业务和单户授信余额不超过500万元);办理保险兼业代理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
7 | 2017-06-12 | 负责人变更 |
高占雷 [退出]
|
滕浩 [新增]
|