序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-15 | 负责人变更 |
张园 [退出]
|
李建强 [新增]
|
2 | 2021-06-17 | 负责人变更 |
宋小剑 [退出]
|
张园 [新增]
|
3 | 2016-04-11 | 负责人变更 |
古欣 [退出]
|
宋小剑 [新增]
|
4 | 2013-06-27 | 其他事项备案 |
谢恒肖
|
古欣
|
5 | 2011-11-23 | 其他事项备案 |
王云潮
|
谢恒肖
|
6 | 2010-01-25 | 其他事项备案 |
董振勇
|
王云潮
|