序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-13 | 负责人变更 |
俞世庆 [退出]
|
熊剑 [新增]
|
2 | 2019-01-16 | 负责人变更 |
吕乾 [退出]
|
俞世庆 [新增]
|
3 | 2018-06-05 | 负责人变更 |
朱鹏宇 [退出]
|
吕乾 [新增]
|
4 | 2015-05-13 | 负责人变更 |
杨海涛 [退出]
|
朱鹏宇 [新增]
|
5 | 2014-05-20 | 负责人变更 |
吴跃伟 [退出]
|
杨海涛 [新增]
|
6 | 2014-05-20 | 经营范围变更 |
许可经营项目:办理人民币存款、贷款、结算、票据贴现业务;代理****行、代理兑付政府债券;代理****行金融债券;代理收付款项;外汇存款、外汇汇款、外币兑换;结汇、售汇;国际结算;办理信用卡业务;经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。 一般经营项目:无。
|
办理人民币存款、贷款、结算、票据贴现业务;代理****行、代理兑付政府债券;代理****行金融债券;代理收付款项;外汇存款、外汇汇款、外币兑换;结汇、售汇;国际结算;办理信用卡业务;经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。
|