序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-23 | 负责人变更 |
铁岭 [退出]
|
杨远 [新增]
|
2 | 2022-06-23 | 名称变更 |
中国农业银行股份有限公司大厂夏垫分理处
|
中国农业银行股份有限公司大厂夏垫支行
|
3 | 2020-06-24 | 负责人变更 |
周萍 [退出]
|
铁岭 [新增]
|
4 | 2018-04-19 | 负责人变更 |
奈德强 [退出]
|
周萍 [新增]
|
5 | 2015-11-05 | 负责人变更 |
奚宏 [退出]
|
奈德强 [新增]
|