序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-19 | 负责人变更 |
刘建永 [退出]
|
梁彬 [新增]
|
2 | 2018-04-23 | 负责人变更 |
于阳 [退出]
|
刘建永 [新增]
|
3 | 2017-12-20 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付政府债券;买卖政府债券;代理收付款项及保险业务;办理地方财政信用周转使用金的委托存、贷款业务;外汇存款,外汇汇款,外币兑换,国际结算,同业外汇拆借,外汇贷款,外汇票据的承兑和贴现,外汇担保,资信调查、咨询、见证业务;经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付政府债券;买卖政府债券;代理收付款项及保险业务;办理地方财政信用周转使用金的委托存、贷款业务;外汇存款,外汇汇款,外币兑换,国际结算,同业外汇拆借,外汇贷款,外汇票据的承兑和贴现,外汇担保,资信调查、咨询、见证业务;办理保险兼业代理业务;经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。
|
4 | 2017-09-14 | 财务负责人 |
|
张可姿
|
5 | 2017-09-14 | 负责人变更 |
可志民 [退出]
|
于阳 [新增]
|