序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-23 | 负责人变更 |
何勇 [退出]
|
黄冀安 [新增]
|
2 | 2017-03-23 | 经营范围变更 |
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券、代理收付款项;国内资信调查业务;经银行业监督管理部门批准的其他业务;保险兼业代理业务(保险兼业代理业务许可证有效期至2017年2月11日)。
|
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券、代理收付款项;国内资信调查业务;经银行业监督管理部门批准的其他业务;保险兼业代理业务(保险兼业代理业务许可证有效期至2018年8月27日)。
|
3 | 2016-05-18 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
郭增良 备案手机:*****
|
4 | 2016-05-18 | 财务负责人 |
|
杜义巧
|
5 | 2015-06-12 | 负责人变更 |
王稳利 [退出]
|
何勇 [新增]
|
6 | 2014-04-24 | 经营范围变更 |
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券、代理收付款项;国内资信调查业务;经银行业监督管理部门批准的其他业务;保险兼业代理业务(保险兼业代理业务许可证有效期至2014年2月11日)。
|
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券、代理收付款项;国内资信调查业务;经银行业监督管理部门批准的其他业务;保险兼业代理业务(保险兼业代理业务许可证有效期至2017年2月11日)。
|