序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-30 | 负责人变更 |
赵秋如 [退出]
|
邢国清 [新增]
|
2 | 2018-12-12 | 负责人变更 |
邢国清 [退出]
|
赵秋如 [新增]
|
3 | 2017-11-07 | 经营范围变更 |
办理人民币存款、贷款、结算业务;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付政府债券;代理收付款项;办理信用卡业务;办理外汇存款、外汇汇款;保险兼业代理业务(保险兼业代理业务许可证有效期至2016年11月15日);经中国银行业监督管理部门批准的其他业务。
|
办理人民币存款、贷款、结算业务;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付政府债券;代理收付款项;办理信用卡业务;办理外汇存款、外汇汇款;办理代理保险业务;经中国银行业监督管理部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-11-07 | 负责人变更 |
王映辉 [退出]
|
邢国清 [新增]
|
5 | 2015-02-06 | 负责人变更 |
邢国清 [退出]
|
王映辉 [新增]
|