序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年4月26日 至 2017年9月1日
|
2007年4月26日 至 长期
|
2 | 2017-03-30 | 财务负责人 |
|
葛丹
|
3 | 2017-03-30 | 负责人变更 |
贾文国 [退出]
|
贾文浩 [新增]
|