序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张晓义 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张晓义
|
|
2 |
何亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任彦明 [退出]
|
何亮 [新增]
|
2 | 2020-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张晓义
|
张晓义
|
3 | 2020-07-29 | 联络员备案 |
王艳 *** 备案手机:***
|
张晓义 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-07-29 | 投资人(股权)变更 |
王艳 出资 5000万人民币; [退出]
|
张晓义 出资 5000万人民币; [新增]
|
5 | 2020-07-29 | 法定代表人变更 |
张晓义
|
张晓义
|
6 | 2020-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王艳 [退出]
|
张晓义 [新增]
|
7 | 2020-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩跃飞 [退出]
|
任彦明 [新增]
|
8 | 2020-07-02 | 法定代表人变更 |
王艳
|
张晓义
|
9 | 2018-12-13 | 地址变更 |
廊坊市广阳区爱民东道浙商广场第一幢2单元14层1406号
|
廊坊市广阳区长虹路10号廊坊市恒企创业孵化器有限公司内102室11号(限办公)
|
10 | 2018-08-21 | 联络员备案 |
苏静 *** 备案手机:***
|
王艳 *** 备案手机:***
|