序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李雪莲 | 33.33333% | 4000.0万人民币 |
2 | 沈晓忠 | 25.225% | 3027.0万人民币 |
3 | 陈刚 | 16.66667% | 2000.0万人民币 |
4 | 李银 | 8.94167% | 1073.0万人民币 |
5 | 胡殿东 | 5.83333% | 700.0万人民币 |
6 | 何宝民 | 4.16667% | 500.0万人民币 |
7 | 赵文智 | 4.16667% | 500.0万人民币 |
8 | 杨文昶 | 1.66667% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李良
|
|
2 |
沈晓忠
|
|
3 |
何宝民
|
|
4 |
陈刚
|
|
5 |
赵文智
|
|
6 |
马晟源
|
|
7 |
杨文昶
|
|
8 |
白珣正
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
三河鼎润投资有限责任公司通辽分公司
|
滕再生 | 2007-05-09 |
2 |
三河鼎润投资有限责任公司三河分公司
|
滕再生 | 2007-04-06 |
3 |
三河鼎润投资有限责任公司遵化分公司
|
滕再生 | 2007-03-25 |
4 |
三河鼎润投资有限责任公司北京办事处
|
李高生 | 2006-12-15 |
5 |
三河鼎润投资有限责任公司燕郊分公司
|
滕再生 | 2005-08-23 |
6 |
三河鼎润投资有限责任公司承德福成酒店
|
滕再生 | 2005-04-22 |
7 |
三河鼎润投资有限责任公司石家庄分公司
|
赵连胜 | 2004-12-08 |
8 |
三河鼎润投资有限责任公司张家口福成肥牛分公司
|
赵连胜 | 2004-09-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-23 | 章程备案 |
无
|
2018-04-23章程
|
2 | 2017-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵文智何宝民陈刚沈晓忠李旭 [退出]
|
陈刚何宝民沈晓忠赵文智李良 [新增]
|
3 | 2017-06-19 | 法定代表人变更 |
李旭
|
李良
|
4 | 2017-06-19 | 董事备案 |
赵文智何宝民陈刚沈晓忠李旭 [退出]
|
陈刚何宝民沈晓忠赵文智李良 [新增]
|
5 | 2017-06-19 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
郭远贤 备案手机:*****
|
6 | 2017-06-19 | 财务负责人 |
|
郭远贤
|
7 | 2014-11-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
赵文智
|
8 | 2014-11-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何宝民李旭沈晓忠赵文智陈刚
|
赵文智何宝民陈刚沈晓忠李旭
|
9 | 2014-11-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于海 [退出]杨文昶
|
马晟源 [新增]白珣正 [新增]杨文昶
|
10 | 2014-11-21 | 章程备案 |
无
|
|