序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘建辉 | 88% | 880.0万人民币 |
2 | 史慧蓉 | 12% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张雨
|
|
2 |
史慧蓉
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
霸州市冀中机电设备有限公司文安分公司
|
王明华 | 2004-07-15 |
2 |
霸州市冀中机电设备有限公司胜芳分公司
|
薛海河 | 2004-03-01 |
3 |
霸州市冀中机电设备有限公司货运车队
|
王艳菊 | 2002-11-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-26 | 财务负责人 |
|
张雨 ***
|
2 | 2022-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
张雨 [新增]
|
3 | 2022-04-26 | 法定代表人变更 |
|
张雨
|
4 | 2022-04-26 | 联络员备案 |
|
张雨 *** 备案手机:***
|
5 | 2017-09-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘建辉 [新增]
|
6 | 2017-09-21 | 董事备案 |
|
刘建辉 [新增]
|
7 | 2017-09-21 | 经理备案 |
|
刘建辉 [新增]
|
8 | 2017-09-21 | 法定代表人变更 |
|
刘建辉
|
9 | 2017-09-21 | 投资人(股权)变更 |
|
刘建辉 出资 880万人民币; [新增]史慧蓉 出资 120万人民币;
|
10 | 2017-04-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
史慧蓉 [新增]
|