序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘俊娥 | 90% | 90.0万人民币 |
2 | 张晶 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘俊娥
|
|
2 |
张晶
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张宝双 [退出]
|
张晶 [新增]
|
2 | 2022-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘顺国 [退出]
|
刘俊娥 [新增]
|
3 | 2022-07-26 | 章程备案 |
无
|
2022-07-25第四章 第五条
|
4 | 2022-07-26 | 法定代表人变更 |
刘顺国
|
刘俊娥
|
5 | 2022-07-26 | 投资人(股权)变更 |
张宝双 出资 99万人民币; [退出]刘顺国 出资 1万人民币; [退出]
|
张晶 出资 10万人民币; [新增]刘俊娥 出资 90万人民币; [新增]
|
6 | 2020-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢东方 [退出]
|
刘顺国 [新增]
|
7 | 2020-09-23 | 章程备案 |
无
|
2020-09-11第四章第五条
|
8 | 2020-09-23 | 投资人(股权)变更 |
卢东方 出资 99万人民币; [退出]刘顺国 出资 1万人民币;
|
张宝双 出资 99万人民币; [新增]刘顺国 出资 1万人民币;
|