序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁照兵 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
祝万乾坤
|
|
2 |
陈超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-25 | 法定代表人变更 |
卫星
|
祝万乾坤
|
2 | 2018-05-09 | 法定代表人变更 |
丁照兵
|
卫星
|
3 | 2016-02-01 | 法定代表人变更 |
祝万乾坤
|
丁照兵
|
4 | 2016-02-01 | 投资人(股权)变更 |
祝万乾坤 出资 0万人民币; [退出]
|
丁照兵 出资 10万人民币; [新增]
|
5 | 2014-07-22 | 法定代表人变更 |
张听
|
祝万乾坤
|
6 | 2014-07-22 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2014-07-22 | 投资人(股权)变更 |
北京秉航科技有限公司; [退出]
|
祝万乾坤; [新增]
|