序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨海丰 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘婷婷
|
|
2 |
杨海丰
|
|
3 |
李宗尧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王云 [退出]
|
刘婷婷 [新增]
|
2 | 2019-09-03 | 法定代表人变更 |
王云
|
刘婷婷
|
3 | 2019-09-03 | 财务负责人 |
刘婷婷 ***
|
张红媛 ***
|
4 | 2017-12-26 | 经营范围变更 |
物业管理服务(凭资质证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
物业管理服务;自由场地租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
5 | 2016-07-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-07-12章程修正案
|
6 | 2016-07-14 | 名称变更 |
固安县海丰物业管理有限公司
|
固安县英才物业服务有限公司
|
7 | 2016-06-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁凤海 [退出]
|
王云 [新增]
|
8 | 2016-06-03 | 法定代表人变更 |
袁凤海
|
王云
|
9 | 2016-06-03 | 章程修正案备案 |
无
|
|
10 | 2016-06-03 | 财务负责人 |
|
刘婷婷
|