序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘万坡 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘万坡
|
|
2 |
王振普
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-26 | 经营期限 |
2009年6月17日 至 2019年6月17日
|
2009年6月17日 至 长期
|
2 | 2017-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘国华 [退出]
|
王振普 [新增]
|
3 | 2017-07-12 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2017-07-12 | 法定代表人变更 |
王振普
|
刘万坡
|
5 | 2017-07-12 | 财务负责人 |
|
郭红柱
|
6 | 2017-07-12 | 投资人(股权)变更 |
刘国华 出资 10万人民币; [退出]王振普 出资 40万人民币; [退出]
|
刘万坡 出资 50万人民币; [新增]
|
7 | 2017-07-12 | 监事备案 |
刘国华 [退出]
|
王振普 [新增]
|