序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐维国 | 72.72% | 363.6万人民币 |
2 | 于沿来 | 18.185% | 90.925万人民币 |
3 | 栗伟 | 9.095% | 45.475万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
初颖
|
|
2 |
徐维国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于沿来 [退出]
|
初颖 [新增]
|
2 | 2020-06-21 | 法定代表人变更 |
于沿来
|
初颖
|
3 | 2019-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
初颖 [退出]
|
于沿来 [新增]
|
4 | 2019-12-13 | 财务负责人 |
夏静 ***
|
栗伟 ***
|
5 | 2019-12-13 | 法定代表人变更 |
初颖
|
于沿来
|
6 | 2019-12-13 | 投资人(股权)变更 |
初颖 出资 250万人民币; [退出]任乐 出资 150万人民币; [退出]夏静 出资 75万人民币; [退出]栗伟 出资 25万人民币;
|
栗伟 出资 45.475( + 81.9% )万人民币;于沿来 出资 90.925万人民币; [新增]徐维国 出资 363.6万人民币; [新增]
|
7 | 2019-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐维国
|
徐维国
|
8 | 2019-02-22 | 地址变更 |
廊坊市广阳区新世纪步行街第二大街B座81号一层
|
廊坊市广阳区新世纪步行街第2大街B座69号、70号、71号
|
9 | 2018-09-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐维国 [退出]
|
初颖 [新增]
|
10 | 2018-09-04 | 财务负责人 |
徐维国 ***
|
夏静 ***
|