序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙中海 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙中海
|
|
2 |
于秀丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-05 | 经营期限 |
2009年5月7日 至 2019年5月6日
|
2009年5月7日 至 2029年5月6日
|
2 | 2016-09-27 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
于秀丽 备案手机:*****
|
3 | 2016-09-27 | 经营范围变更 |
投资管理信息咨询服务(国家法律、法规禁限项目除外)。
|
投资管理信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-09-27 | 财务负责人 |
|
孙玉洁
|