序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高雷 | 99% | 297.0万人民币 |
2 | 刘亮 | 1% | 3.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋艳贺
|
|
2 |
高雷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-18 | 地址变更 |
河北省廊坊市永清县益昌南路107号
|
河北省廊坊市永清县永清镇塔儿营村
|
2 | 2019-03-18 | 法定代表人变更 |
李鹏飞
|
宋艳贺
|
3 | 2019-03-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-02-28第一章 第二条;第七章 第十八条
|
4 | 2018-08-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-07-06第七章 第十八条、第二十条
|
5 | 2018-08-03 | 法定代表人变更 |
高雷
|
李鹏飞
|
6 | 2018-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
段思宇 [退出]
|
高雷 [新增]
|
7 | 2018-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高雷 [退出]
|
李鹏飞 [新增]
|