序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 薛冰 | 100% | 250.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛冰
|
|
2 |
张志光
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
史陆陆 [退出]
|
张志光 [新增]
|
2 | 2017-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张立军 [退出]
|
史陆陆 [新增]
|
3 | 2017-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薛冰
|
薛冰
|
4 | 2017-07-12 | 经理备案 |
薛冰
|
薛冰
|
5 | 2017-07-12 | 董事备案 |
薛冰
|
薛冰
|
6 | 2017-07-12 | 监事备案 |
张立军 [退出]
|
史陆陆 [新增]
|
7 | 2017-07-12 | 投资人(股权)变更 |
张立军 出资 100万人民币; [退出]薛冰 出资 150万人民币;
|
薛冰 出资 250( + 66.66667% )万人民币;
|
8 | 2017-07-12 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2015-10-20 | 经营范围变更 |
批****零售预包装食品、乳制品(食品流通许可证至有效期2016年3月6日止)、办公用品,制作****布广告。
|
批****零售预包装食品、乳制品、办公用品、体育用品、服装、日用百货,制作****布广告,会议及展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2015-10-20 | 财务负责人 |
|
张立民
|