序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李子平 | 50% | 5.0万人民币 |
2 | 梁炳兰 | 50% | 5.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-29 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李子平 备案手机:*****
|
2 | 2017-11-29 | 财务负责人 |
|
李子全
|
3 | 2014-12-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
2001-08-10~2011-08-09
|
2001-08-10~2021-08-09
|