序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 段金爱 | 100% | 20.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
段金爱
|
|
2 |
段刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-16 | 法定代表人变更 |
王金香
|
段金爱
|
2 | 2021-12-16 | 投资人(股权)变更 |
王金香 出资 20万人民币; [退出]
|
段金爱 出资 20万人民币; [新增]
|
3 | 2021-12-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王金香 [退出]
|
段金爱 [新增]
|
4 | 2021-12-16 | 联络员备案 |
王金香 *** 备案手机:***
|
段金爱 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董鹏祥 [退出]
|
段刚 [新增]
|
6 | 2021-03-25 | 财务负责人 |
段刚 ***
|
张敏 ***
|
7 | 2017-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋振宇 [退出]
|
董鹏祥 [新增]
|
8 | 2017-07-27 | 监事备案 |
宋振宇 [退出]
|
董鹏祥 [新增]
|
9 | 2016-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周福程 [退出]
|
王金香 [新增]
|
10 | 2016-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周占国 [退出]
|
宋振宇 [新增]
|