序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶晓燕 | 80% | 800.0万人民币 |
2 | 毛毅军 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶晓燕
|
|
2 |
毛毅军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
泉州路所
|
石各庄所
|
2 | 2017-06-02 | 住所 |
天津市武清区豆张庄镇来家庄村
|
天津市武清区石各庄镇定子务村
|
3 | 2017-06-02 | 属地监管工商所 |
泉州路所
|
石各庄所
|
4 | 2017-06-02 | 住所或经营场所信息 |
住所(经营场所):天津市武清区豆张庄镇来家庄村场所(经营场所)产权:租赁单位产权房住所(经营场所)租赁期限起:2009-03-06住所(经营场所)租赁期限止:2019-02-22街道乡镇:空生产经营地:空生产经营地所在行政区划:空
|
住所(经营场所):天津市武清区石各庄镇定子务村场所(经营场所)产权:租赁私房住所(经营场所)租赁期限起:2017-05-25住所(经营场所)租赁期限止:2020-05-05街道乡镇:石各庄镇生产经营地:天津市武清区石各庄镇定子务村生产经营地所在行政区划:武清区
|
5 | 2017-06-02 | 注册资本 |
73.0
|
1000.0( + 1269.86301% )
|
6 | 2015-08-07 | 法定代表人信息 |
姓名:冯喜琰;任职起始日期:2009-02-01;
|
姓名:叶晓燕;任职起始日期:空;
|
7 | 2015-08-07 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2009-02-01;姓名:马克涛;
|
任职起始日期:空;姓名:毛毅军;
|
8 | 2015-08-07 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2009-02-01;姓名:冯喜琰;
|
任职起始日期:空;姓名:叶晓燕;
|
9 | 2015-08-07 | 法定代表人 |
冯喜琰
|
叶晓燕
|
10 | 2015-08-07 | 负责人变更 |
冯喜琰 [退出]
|
叶晓燕 [新增]
|