序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马永兴 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 孙志荣 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马永兴
|
|
2 |
孙志荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-07 | 财务负责人 |
|
孙烨 ***
|
2 | 2018-08-07 | 联络员备案 |
|
马永兴 ***1022 备案手机:***
|
3 | 2018-08-07 | 经营期限 |
|
2003年4月28日 至 2028年4月27日
|
4 | 2018-08-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
马永兴
|
5 | 2013-04-25 | 经营期限 |
|
2003-04-28,2018-04-27
|
6 | 2008-06-13 | 经营期限 |
|
2003-04-28,2013-04-27
|