序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王秋林 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 王刚 | 20% | 10.0万人民币 |
3 | 王勇 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王秋林
|
|
2 |
王刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-04-24 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004-03-14~2014-03-13
|
2004-03-14~2024-03-13
|