序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 田大庆 | 100% | 60.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田大庆
|
|
2 |
李桂茹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-17 | 清算组备案 |
无
|
负责人:田大庆;成员:田大庆;成员:李桂茹;
|
2 | 2018-07-17 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:田大庆;成员:田大庆;成员:李桂茹;
|
3 | 2015-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙茂盛 [退出]
|
李桂茹 [新增]
|
4 | 2015-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田大庆
|
田大庆
|
5 | 2015-09-01 | 监事备案 |
孙茂盛 [退出]
|
李桂茹 [新增]
|
6 | 2015-09-01 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2015-09-01 | 投资人(股权)变更 |
田大庆 出资 30万人民币;孙茂盛 出资 30万人民币; [退出]
|
田大庆 出资 60( + 100% )万人民币;
|
8 | 2015-09-01 | 董事备案 |
田大庆
|
田大庆
|
9 | 2014-11-24 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004-12-02~2014-12-01
|
2004-12-02~2034-12-01
|