序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈倩倩 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 王润生 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈倩倩
|
|
2 |
王润生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-15 | 财务负责人 |
|
李国兴
|
2 | 2016-12-15 | 联络员备案 |
|
李国兴 备案手机:*****
|
3 | 2015-04-17 | 住所变更 |
|
武邑县审坡镇东沙村
|
4 | 2015-04-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
2005-04-22~2025-04-21
|
5 | 2009-06-26 | 法定代表人变更 |
|
沈倩倩
|
6 | 2009-06-26 | 注册资本变更 |
|
500.0000( + 400% )
|
7 | 2009-06-26 | 投资人(股权)变更 |
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,沈倩倩,300.0( + 400% ),***,王润生,200.0
|
8 | 2009-06-26 | 其他事项备案 |
|
生产及销售:棕刚玉、碳化硅、砂轮及铁粉。(法律、法规、国务院禁止经营的不得经营,应审批的在未获审批前不得经营)。
|
9 | 2005-06-01 | 注册资本变更 |
|
100.0000
|
10 | 2005-06-01 | 投资人(股权)变更 |
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,王秋生,60.0( + 50% ),***,罗洪丰,40.0
|