序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 闫宇虹 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
闫宇虹
|
|
2 |
卢秋莲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-08 | 其他事项备案 |
闫宇虹 出资 10万人民币;
|
闫宇虹 出资 100.000000万人民币;
|
2 | 2019-07-08 | 注册资本变更 |
10万人民币
|
100.000000万人民币( + 900% )
|
3 | 2019-07-08 | 经营范围变更 |
销售:一类医疗器械及进出口业务(企业经营涉及行政许可的凭许可证件方可经营)*
|
一、二、三类医疗器械批****、零售及进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-02-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王玲花 [退出]
|
卢秋莲 [新增]
|
5 | 2018-02-26 | 监事备案 |
王玲花 [退出]
|
卢秋莲 [新增]
|
6 | 2017-05-12 | 住所变更 |
安平县安平镇新政村298号
|
安平县红旗西街99号
|
7 | 2017-05-12 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
闫宇虹 备案手机:*****
|
8 | 2017-05-12 | 财务负责人 |
|
闫建兵
|
9 | 2014-07-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闫建兵 [退出]
|
闫宇虹 [新增]
|
10 | 2014-07-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢秋莲 [退出]
|
王玲花 [新增]
|