序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-21 | 经营范围变更 |
财产损失保险、责任保险、信用保险等财产保险业务;意外伤害保险;短期健康保险;财产保险的再保险业务;国家政策规定的农业保险;各类财产保险服务咨询业务;代理其他保险公司办理有关业务;经国家保险监督管理部门批准的其他业务*
|
财产损失保险、责任保险、信用保险、意外伤害保险、短期健康保险、保证保险等人民币或外币保险业务;与上述业务相关的再保险业务;各类财产保险、意外伤害保险、短期健康保险及其再保险的服务与咨询业务;代理保险机构办理有关业务;国家法律法规规定的或国家保险监管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2020-09-08 | 财务负责人 |
黄春花 ***
|
黄春花 ***
|
3 | 2020-09-08 | 负责人变更 |
王玲 [退出]
|
何泽文 [新增]
|
4 | 2020-09-08 | 联络员备案 |
冯亚丽 *** 备案手机:***
|
冯亚丽 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-05-10 | 负责人变更 |
于艳芝 [退出]
|
王玲 [新增]
|
6 | 2017-03-30 | 隶属关系备案 |
中国人民保险公司
|
中国人民保险公司
|
7 | 2017-03-30 | 负责人变更 |
付红涛 [退出]
|
于艳芝 [新增]
|
8 | 2016-02-02 | 经营场所变更 |
安平县红旗街南汉王路东
|
安平县红旗东街213号
|
9 | 2016-02-02 | 财务负责人 |
|
黄春花
|
10 | 2016-02-02 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
冯亚丽 备案手机:*****
|