序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚永刚 | 50% | 150万人民币 |
2 | 沈红卫 | 50% | 150万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈红卫
|
|
2 |
姚永刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-03 | 法定代表人变更 |
张润鹏
|
沈红卫
|
2 | 2019-09-03 | 投资人(股权)变更 |
张润鹏 出资 150万人民币; [退出]姚永刚 出资 150万人民币;
|
沈红卫 出资 150万人民币; [新增]姚永刚 出资 150万人民币;
|
3 | 2019-09-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张润鹏 [退出]
|
沈红卫 [新增]
|
4 | 2019-09-02 | 经营期限 |
2009年8月18日 至 2019年8月17日
|
2009年8月18日 至 长期
|
5 | 2016-02-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡兰英 [退出]
|
姚永刚 [新增]
|
6 | 2016-02-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张恒升 [退出]
|
张润鹏 [新增]
|
7 | 2016-02-29 | 监事备案 |
胡兰英 [退出]
|
姚永刚 [新增]
|
8 | 2016-02-29 | 财务负责人 |
|
彭田兵
|
9 | 2016-02-29 | 董事备案 |
张恒升 [退出]
|
张润鹏 [新增]
|
10 | 2016-02-29 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
彭田兵 备案手机:*****
|