序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑伟 | 80% | 1606.4万人民币 |
2 | 刘捧铎 | 20% | 401.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑伟
|
|
2 |
刘捧铎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-02 | 法定代表人变更 |
郭俊辉
|
郑伟
|
2 | 2022-03-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭俊辉 [退出]
|
郑伟 [新增]
|
3 | 2020-12-09 | 章程备案 |
无
|
2020-12-03修改后的公司章程。
|
4 | 2020-12-09 | 投资人(股权)变更 |
郑伟 出资 1204.8万人民币;王海龙 出资 803.2万人民币; [退出]
|
郑伟 出资 1606.4( + 33.33333% )万人民币;刘捧铎 出资 401.6万人民币; [新增]
|
5 | 2020-12-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王海龙 [退出]
|
刘捧铎 [新增]
|
6 | 2020-10-22 | 法定代表人变更 |
郑伟
|
郭俊辉
|
7 | 2020-10-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑伟 [退出]
|
郭俊辉 [新增]
|