序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贾元松 | 99% | 99.0万人民币 |
2 | 刘天诚 | 1% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王士恒
|
|
2 |
贾元松
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-14 | 经营范围变更 |
基础软件开****;计算机系统的设计、集成、安装、软件开****;网络技术服务;多媒体系统设计;物流代理服务;仓储服务(不含有毒、易制毒、危险监控化学品);组织文化艺术交流活动;企业形象策划;广告制作、****布、代理;网络工程技术与咨询服务;计算机销售;电脑及配件、办公用品、日用百货、办公设备及耗材批****、零售、维修服务;图文设计;打字复印;复印机租赁服务;洗染服务;家政服务;日用化学产品的批****、零售;洗涤机械的安装、维修及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
基础软件开****;计算机系统的设计、集成、安装、软件开****;网络技术服务;多媒体系统设计;物流代理服务;仓储服务(不含有毒、易制毒、危险监控化学品);组织文化艺术交流活动;企业形象策划;广告制作、****布、代理;网络工程技术与咨询服务;计算机销售;电脑及配件、办公用品、日用百货、办公设备及耗材批****、零售、维修服务;图文设计;打字复印;复印机租赁服务;洗染服务;家政服务;日用化学产品的批****、零售;洗涤机械的安装、维修及销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);纸制品销售;居民日常生活服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2022-02-18 | 投资人(股权)变更 |
贾元松 出资 9.9万人民币;刘天诚 出资 0.1万人民币;
|
贾元松 出资 99( + 900% )万人民币;刘天诚 出资 1( + 900% )万人民币;
|
3 | 2022-02-18 | 经营范围变更 |
基础软件开****。计算机系统的设计、集成、安装、软件开****;网络技术服务;多媒体系统设计;物流代理服务;仓储服务(不含有毒、易制毒、危险监控化学品);组织文化艺术交流活动;企业形象策划;广告制作、****布、代理;网络工程技术与咨询服务;计算机销售;电脑及配件、办公用品、日用百货、办公设备及耗材批****、零售、维修服务;图文设计;打字复印;复印机租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
基础软件开****;计算机系统的设计、集成、安装、软件开****;网络技术服务;多媒体系统设计;物流代理服务;仓储服务(不含有毒、易制毒、危险监控化学品);组织文化艺术交流活动;企业形象策划;广告制作、****布、代理;网络工程技术与咨询服务;计算机销售;电脑及配件、办公用品、日用百货、办公设备及耗材批****、零售、维修服务;图文设计;打字复印;复印机租赁服务;洗染服务;家政服务;日用化学产品的批****、零售;洗涤机械的安装、维修及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2022-02-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘天诚 [退出]
|
贾元松 [新增]
|
5 | 2022-02-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾元松 [退出]
|
王士恒 [新增]
|
6 | 2022-02-18 | 法定代表人变更 |
贾元松
|
王士恒
|
7 | 2022-02-18 | 注册资本变更 |
10万人民币
|
100.000000万人民币( + 900% )
|
8 | 2020-08-18 | 经营范围变更 |
计算机系统的设计、集成、安装、软件开****;网络技术服务;多媒体系统设计;物流代理服务;仓储服务(不含有毒、易制毒、危险监控化学品);组织文化艺术交流活动;企业形象策划;广告制作、****布、代理;网络工程技术与咨询服务;计算机销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
基础软件开****。计算机系统的设计、集成、安装、软件开****;网络技术服务;多媒体系统设计;物流代理服务;仓储服务(不含有毒、易制毒、危险监控化学品);组织文化艺术交流活动;企业形象策划;广告制作、****布、代理;网络工程技术与咨询服务;计算机销售;电脑及配件、办公用品、日用百货、办公设备及耗材批****、零售、维修服务;图文设计;打字复印;复印机租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2020-05-12 | 地址变更 |
河北省衡水市阜城县阜兴北大街235号
|
河北省衡水市高新区北方工业基地工业大街13号10号车间
|
10 | 2020-04-15 | 法定代表人变更 |
王茹
|
贾元松
|