序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 门同 | 90% | 450万人民币 |
2 | 李亚宁 | 10% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
门同
|
|
2 |
李亚宁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-04 | 清算组备案 |
无
|
负责人:门同;成员:门同;成员:李亚宁;
|
2 | 2017-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李亚宁 [退出]
|
门同 [新增]
|
3 | 2017-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张旭亮 [退出]
|
李亚宁 [新增]
|
4 | 2017-07-13 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2017-07-13 | 财务负责人 |
刘贺存
|
张旭亮
|
6 | 2017-07-13 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
李亚宁;
|
门同; [新增]李亚宁;
|
7 | 2017-07-13 | 法定代表人变更 |
李亚宁
|
门同
|
8 | 2017-07-13 | 经营期限(营业期限)变更 |
2016年5月16日 至 2046年5月15日
|
2016年5月16日 至 长期
|
9 | 2017-07-13 | 联络员备案 |
李亚宁 备案手机:*****
|
门同 备案手机:*****
|
10 | 2017-07-13 | 监事备案 |
张旭亮 [退出]
|
李亚宁 [新增]
|