序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于树根 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于树根
|
|
2 |
于树双
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-07 | 财务负责人 |
|
高永胜 ***
|
2 | 2021-05-07 | 联络员备案 |
|
李胜军 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-05-07 | 经营期限 |
|
2011年6月1日 至 2031年5月31日
|
4 | 2014-07-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
于树双 [新增]
|
5 | 2014-07-24 | 法定代表人变更 |
|
于树根
|
6 | 2014-07-24 | 监事备案 |
|
于树双 [新增]
|
7 | 2014-07-24 | 投资人(股权)变更 |
|
于树根; [新增]
|
8 | 2014-07-24 | 企业类型变更 |
|
有限责任公司(自然人独资)
|